Фонд № Р-518 Управление "Хакасметаллургстрой"
Опись № 2 а личных карточек
Крайние даты документов: 1950-1956
Кол-во дел: 1146
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
---|---|---|---|---|
730 | Пимонов Иван Федорович | 03.05.1954-07.07.1954 | ||
731 | Пеккерман Ваху Янович | 20.03.1954-04.06.1954 | ||
732 | Пшеничных Владимир Иванович | 07.06.1954-23.09.1954 | ||
733 | Полежаева Лидия Николаевна | 22.04.1954-09.11.1954 | ||
734 | Попов Юрий Михайлович | 14.07.1954-10.10.1954 | ||
735 | Понкратов Валентин Васильевич | 01.05.1953-23.10.1953 | ||
736 | Панчугов Юрий Иванович | 04.06.1953-26.08.1954 | ||
737 | Раздобреев Варвей Кириллович | 04.06.1954-23.12.1954 | ||
738 | Радиковский Федор Мартьянович | 20.10.1953-04.12.1953 | ||
739 | Рыскин Николай Ерофеевич | 18.08.1953-05.04.1954 |