Фонд № Р-518 Управление "Хакасметаллургстрой"
Опись № 2 а личных карточек
Крайние даты документов: 1950-1956
Кол-во дел: 1146
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
---|---|---|---|---|
700 | Панчугов Петр Иванович | 04.06.1954-05.11.1954 | ||
701 | Пермин Алексей Сирович | 09.04.1953-25.01.1954 | ||
702 | Песоцкий Анатолий Павлович | 14.08.1953-28.10.1953 | ||
703 | Переплеткин Андрей Иванович | 29.08.1953-01.11.1954 | ||
704 | Прусанов Владимир Иосифович | 01.08.1953-29.10.1954 | ||
705 | Попова Мария Аверьяновна | 10.10.1953-28.11.1954 | ||
706 | Пронин Николай Владимирович | 14.08.1954-22.12.1954 | ||
707 | Птушкин Анатолий Дмитриевич | 01.02.1954-10.11.1954 | ||
708 | Посохин Виктор Иванович | 17.02.1954-27.11.1954 | ||
709 | Панишко Александр Иосифович | 14.04.1954-24.11.1954 |