Фонд № Р-518 Управление "Хакасметаллургстрой"
Опись № 2 а личных карточек
Крайние даты документов: 1950-1956
Кол-во дел: 1146
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
---|---|---|---|---|
541 | Миллер Андрей Адольфович | 08.07.1952-23.09.1954 | ||
542 | Малиновский Яков Сергеевич | 01.08.1953-19.08.1954 | ||
543 | Медведев Николай Иванович | 22.01.1954-16.08.1954 | ||
544 | Малиновская Лидия Антоновна | 15.03.1954-29.05.1954 | ||
545 | Манкараков Михаил Дмитриевич | 03.09.1953-25.12.1953 | ||
546 | Минаев Иван Минаевич | 01.12.1953-15.08.1954 | ||
547 | Момант Василий Иванович | 18.06.1954-20.08.1954 | ||
548 | Мордвинов Геннадий Александрович | 17.05.1954-23.09.1954 | ||
549 | Мухина Анастасия Николаевна | 31.03.1954-01.10.1954 | ||
550 | Мелешкина Парасковья Федоровна | 24.04.1954-01.11.1954 |