Фонд № Р-518 Управление "Хакасметаллургстрой"
Опись № 2 а личных карточек
Крайние даты документов: 1950-1956
Кол-во дел: 1146
№ | Заголовок дела | Крайние даты | Листов | Действия |
---|---|---|---|---|
382 | Косых Александр Терентьевич | 20.07.1953-31.03.1955 | ||
383 | Костин Евдоким Панфилович | 22.06.1953-27.05.1955 | ||
384 | Ковалев Федот Сергеевич | 26.10.1953-09.02.1954 | ||
385 | Комаров Николай Георгиевич | 09.09.1953-13.05.1954 | ||
386 | Кожевникова Мария Ивановна | 01.08.1953-29.04.1954 | ||
387 | Котов Геннадий Иванович | 01.08.1953-20.08.1954 | ||
388 | Коваленко Василий Игнатьевич | 16.06.1953-25.01.1954 | ||
389 | Кузник Владимир Михайлович | 15.10.1953-02.07.1954 | ||
390 | Ким Петр | 10.05.1954-13.11.1954 | ||
391 | Кузин Василий Иванович | 01.01.1953-14.10.1953 |